中国市政东北设计院有限公司 中国市政工程东北设计研究总院
618活动
0
中国市政东北设计院是国企吗,中国市政工程东北设计总院,中国市政工程东北设计研究总院有限公司官网,中国东北市政设计院工资
原标题:中国人寿:中国人寿偿付能力季度报告摘要(2023年第一季度) 注 保险公司偿付能力报告摘要 中国人寿保险股份有限公司 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2023年 第1季度 注: 本偿付能力季度报告摘要根据中国银行保险监督管理委员会(“中国银保监会”)印发的《保险公司中文名称: 中国人寿保险股份有限公司 公司英文名称: China Life Insurance Company Limited 法定代表人: 白涛 注册地址: 中国北京市西城区金融大街16号 注册资本(营运资金): 人民币282.65亿元 保险机构法人许可证号 (经营保险业务许可证): 000005号 开业时间: 二零零三年六月三十日 业务范围: 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业 务;人身保险的再保险业务;国家法律、法规允许或国务 院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理 业务;证券投资基金销售业务;国家保险监督管理部门批 准的其他业务。 经营区域: 中华人民共和国,为本报告之目的,不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及*地区(“中国”) 联系人姓名: 何铮 联系人办公室电话: 010-【【手机】】 联系人移动电话: 【【手机】】 联系人电子信箱: 【【邮箱】】 本报告已经公司董事长批准,公司董事长和管理层保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整、合规,并对我们的保证承担个别和连带的法律责任。 特此声明。 二、 基本情况 (一) 股权结构和股东、以及报告期内的变动情况 注 1. 股权结构及其变动 单位:万股
注: 目前股东信息查询平台没有按照 “国有股、社团法人股、外资股、自然人股 ”分类统计股东类别的功能,公司按照年度报告中的股本结构统计口径披露。 本公司实际控制人为中华人民共和国财政部。截至本报告期末,本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下: 本公司实际控制人为中华人民共和国财政部。截至本报告期末,本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:
报告期内无相关情况。 5. 报告期内股权转让情况 报告期内无监管规则要求列报的相关情况。 (二) 董事、监事和总公司高级管理人员 1. 董事、监事和总公司高级管理人员基本情况 (1) 董事基本情况
资质编号 | 资质名称 | 资质颁发日期 | 资质到期日期 | 颁发机构 |
D322****** | 建筑工程施工总承包三级 | 2018-08-15 | 2023-08-15 | 长春市城乡建设委员会 |
D322****** | 市政公用工程施工总承包三级 | 2018-08-15 | 2023-08-15 | 长春市城乡建设委员会 |
A122****** | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | 2020-04-03 | 2025-04-03 | 住房和城乡建设部 |
A122****** | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 2020-04-03 | 2025-04-03 | 住房和城乡建设部 |
A122****** | 工程设计公路行业公路专业乙级 | 2020-04-03 | 2025-04-03 | 住房和城乡建设部 |
A122****** | 工程设计市政行业城镇燃气工程专业甲级 | 2020-04-03 | 2025-04-03 | 住房和城乡建设部 |
A122****** | 工程设计水利行业城市防洪专业甲级 | 2020-04-03 | 2025-04-03 | 住房和城乡建设部 |
A122****** | 工程设计风景园林工程专项甲级 | 2020-04-03 | 2025-04-03 | 住房和城乡建设部 |
B122****** | 工程勘察综合资质甲级 | 2020-06-05 | 2025-06-05 | 住房和城乡建设部 |
中国人寿2021年一季度季报 2021年中国人寿2季度偿付率
中国人寿2021年一季度保费,中国人寿2021年一季度偿付能力,中国人寿2021一季报,中国人寿一季度报时间:2023年04月28日 09:23:11 中财网 |
股权类别 | 期初 | 本期股份或股权的增减 | 期末 | |||||
股份或出资额 | 占比(%) | 股东增资 | 公积金转增及 分配股票股利 | 股权转让 | 小计 | 股份或出资额 | 占比(%) | |
人民币普通股 | 2,082,353 | 73.67 | C | C | C | C | 2,082,353 | 73.67 |
境外上市的外资股 | 744,118 | 26.33 | C | C | C | C | 744,118 | 26.33 |
合计 | 2,826,471 | 100.00 | C | C | C | C | 2,826,471 | 100.00 |
全国社会保障基金理事会 |
中国人寿保险(集团)公司 |
中国人寿保险股份有限公司 |
股东名称 | 股东性质 | 本期内持股数量 或出资额变化 | 本期末的持股 数量或出资额 | 本期末的 持股比例 | 被质押的 股份 | 被冻结的 股份 |
中国人寿保险(集团)公司 | 国有法人 | C | 1,932,353 | 68.37% | C | C |
【【淘密令】】 | 境外法人 | 48 | 732,618 | 25.92% | C | C |
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | C | 70,824 | 2.51% | C | C |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | C | 11,717 | 0.41% | C | C |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 11 | 4,177 | 0.15% | C | C |
国信证券股份有限公司-方正富邦 中证保险主题指数型证券投资 基金 | 其他 | -222 | 1,865 | 0.07% | C | C |
中国工商银行-上证50交易型开放 式指数证券投资基金 | 其他 | -75 | 1,311 | 0.05% | C | C |
中国国际电视总公司 | 国有法人 | C | 1,000 | 0.04% | C | C |
全国社保基金一一四组合 | 国有法人 | 938 | 938 | 0.03% | C | C |
中国核工业集团资本控股有限公司 | 国有法人 | 895 | 895 | 0.03% | C | C |
股东关联方关系的说明 | 1. 【【淘密令】】为香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代香港各股票行客户及其他香港 中央结算系统参与者持有。因联交所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押及冻结情况, 因此【【淘密令】】无法统计或提供质押或冻结的股份数量。 2. 本公司未知前十名股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。 |
姓名 | 出生年月 | 学历(学位) | 任期开始年月 | 职务 | 任职资格批准 文号 | 在关联方和其他单位的 任职和兼职情况 | 最近5年的主要工作经历 |
白涛 | 1963年3月 | 经济学博士 | 2022年5月 | 董事长、 执行董事 | 银保监复 〔2022〕361号 | 中国人寿保险(集团)公 司董事长、党委书记 广发银行股份有限公司 董事长 中国金融学会副会长 中国企业联合会副会长 中国企业家协会副会长 | 自2022年5月起担任本公司董 事长。自 2022年 1月起任中 国人寿保险(集团)公司党委 书记。自 2022年 3月起任中 国人寿保险(集团)公司董事 长。2016年至 2022年期间, 曾任中国投资有限责任公司 党委委员、副总经理,中国 人民保险集团股份有限公司 党委副书记、副董事长、总 裁、执行董事,国家开发投 资集团有限公司董事长、党 组书记。 |
姓名 | 出生年月 | 学历(学位) | 任期开始年月 | 职务 | 任职资格批准 文号 | 在关联方和其他单位的 任职和兼职情况 | 最近5年的主要工作经历 |
赵鹏 | 1972年4月 | 经济学硕士、 工商管理硕士 | 自2022年10月 开始担任执行董 事、总裁职务 | 执行董事、 总裁 | 银保监复 〔2022〕762号 银保监许可 〔2022〕736号 | 中国人寿保险(集团)公 司副总裁 | 自 2022年 10月起担任本公司 执行董事、总裁,自 2022年 9月起担任中国人寿保险(集 团)公司副总裁。2022年 8月 至 10月担任本公司临时负责 人。2020年至 2022年期间, 担任中国农业发展银行副行 长。2017年至 2020年期间, 先后担任本公司总裁助理、 副总裁,中国人寿保险(集 团)公司首席财务官,本公司 执行董事。2019年至 2021年 期间,兼任远洋集团控股有 限公司董事、中国人寿富兰 克林资产管理有限公司董事。 |
利明光 | 1969年7月 | 经济学硕士、 高级管理人员 工商管理硕士 | 自2019年8月开 始担任执行董事 职务,自2014 年11月开始担任 副总裁职务,自 2012年3月开始 担任总精算师职 务 | 执行董事、 副总裁、 总精算师 | 京银保监复 〔2019〕635号 保监许可 〔2014〕918号 保监寿险 〔2012〕187号 | 中国人寿资产管理有限 公司董事 | 自2019年8月起担任本公司执 行董事,自 2014年 11月起担 任本公司副总裁,自 2012年 3月起担任本公司总精算师。 自 2017年 6月至 2023年 2月 担任本公司董事会秘书,自 2012年 5月至 2022年 5月任中 国人寿养老保险股份有限公 司总精算师。 |
姓名 | 出生年月 | 学历(学位) | 任期开始年月 | 职务 | 任职资格批准 文号 | 在关联方和其他单位的 任职和兼职情况 | 最近5年的主要工作经历 |
王军辉 | 1971年7月 | 财政学博士 | 2019年8月 | 非执行董事 | 京银保监复 〔2019〕635号 | 中国人寿保险(集团)公 司首席投资官 中国人寿资产管理有限 公司总裁、董事 中国人寿财产保险股份 有限公司非执行董事 中国人寿保险(海外)股 份有限公司董事 国寿安保基金管理有限 公司董事长 中国联合网络通信股份 有限公司董事 中国世贸投资有限公司 董事 中国国际贸易中心有限 公司董事 中国保险资产管理业协 会会长 中国保险行业协会常务 理事 | 自2019年8月起担任本公司非 执行董事。自 2016年 8月起 担任中国人寿保险(集团)公司 首席投资官、中国人寿资产 管理有限公司总裁。自 2020 年 6月就任中国人寿保险(海 外)股份有限公司董事,自 2016年9月起担任中国人寿富 兰克林资产管理有限公司董 事长,自 2016年 12月起担任 国寿安保基金管理有限公司 董事长。 |
林志权 | 1953年4月 | 会计学高级 文凭 | 2021年6月 | 独立董事 | 银保监复 〔2021〕503号 | 中国信达资产管理股份 有限公司独立非执行 董事 陆氏集团(越南控股) 有限公司独立非执行 董事 | 自2021年6月起担任本公司 独立董事。 |
姓名 | 出生年月 | 学历(学位) | 任期开始年月 | 职务 | 任职资格批准 文号 | 在关联方和其他单位的 任职和兼职情况 | 最近5年的主要工作经历 |
翟海涛 | 1969年1月 | 国际关系、工 商管理硕士 | 2021年10月 | 独立董事 | 银保监复 〔2021〕778号 | 春华资本集团总裁、 创始合伙人 中国光大环境(集团) 有限公司独立董事 中国光大水务有限公司 独立董事 联银创业投资有限公司 (中国银联集团全资子 公司)独立董事 | 自 2021年 10月起担任本公司 独立董事。 |
姓名 | 出生年月 | 学历(学位) | 任期开始年月 | 职务 | 任职资格批准 文号 | 在关联方和其他单位的 任职和兼职情况 | 最近5年的主要工作经历 |
黄益平 | 1964年3月 | 经济学博士 | 2022年7月< 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|